SOLE CASAS MARIA LLUISA
Informe ejecutivo de SOLE CASAS MARIA LLUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLE CASAS MARIA LLUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REUS FLEMING SA | Administrador Solidario | 24/09/2024 | |
TALLERES FLEMING SA | Administrador Solidario | 22/02/2023 |
VINCULACIONES DE SOLE CASAS MARIA LLUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE CASAS MARIA LLUISA
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 8584, I/A 28 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 8584, I/A 28 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-43
Empresa: TALLERES FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 90, S 8, H T 2868, I/A 23 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-43
Empresa: TALLERES FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 90, S 8, H T 2868, I/A 23 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 124, S 8, H T 8584, I/A 25 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 124, S 8, H T 8584, I/A 25 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-43
Empresa: TALLERES FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 86, S 8, H T 2868, I/A 22 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-43
Empresa: TALLERES FLEMING SA
Administrador Mancomunado
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 86, S 8, H T 2868, I/A 22 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 122, S 8, H T 8584, I/A 22 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Lluisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 122, S 8, H T 8584, I/A 22 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-43
VER MAS ACTOS
Información de SOLE CASAS MARIA LLUISA
Mostramos los datos de SOLE CASAS MARIA LLUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE CASAS MARIA LLUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos