SOLE BOU JOSE ANTOLIN
Informe ejecutivo de SOLE BOU JOSE ANTOLIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLE BOU JOSE ANTOLIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 29/09/2021 | |
INVERSIONES SOLE GALLEGO SL | Administrador Unico | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE SOLE BOU JOSE ANTOLIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE BOU JOSE ANTOLIN
Administrador Solidario
- Llorens Rodriguez Diego
- Sole Bou Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850, L 1410, F 164, S 8, H CS 44612, I/A 1 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-12
Empresa: INVERSIONES SOLE GALLEGO SL
Administrador Unico
- Sole Bou Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9702, L 6984, F 14, S 8, H V 156418, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Empresa: BIOCHAMM EUROPA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Sole Bou Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8723, L 6010, F 164, S 8, H V 123379, I/A 8 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-46
Empresa: BIOCHAMM EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Sole Bou Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8723, L 6010, F 164, S 8, H V 123379, I/A 7 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-46
Empresa: BIOCHAMM EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Moura Francisco Roberto
- Siegel Bruno
- Siegel Rubens
- Sole Bou Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8723, L 6010, F 163, S 8, H V 123379, I/A 5 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-46
Empresa: BIOCHAMM EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Moura Francisco Roberto
- Sole Bou Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8723, L 6010, F 163, S 8, H V 123379, I/A 5 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-46
Información de SOLE BOU JOSE ANTOLIN
Mostramos los datos de SOLE BOU JOSE ANTOLIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE BOU JOSE ANTOLIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos