SOLDATOVA IRINA
Informe ejecutivo de SOLDATOVA IRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOLDATOVA IRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILENIUM LUX SL | Apoderado | 22/08/2023 | |
MILENIUM LUX SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
PRESTIGE INVESTMENT IN SPAIN SL | Administrador Unico | 29/03/2010 | |
MUNDOMIR SOCIEDAD DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 21/04/2009 |
VINCULACIONES DE SOLDATOVA IRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLDATOVA IRINA
Empresa: MILENIUM LUX SL
Apoderado
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380 , F 95, S 8, H A 174636, I/A 4 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-03
Empresa: MILENIUM LUX SL
Apoderado
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380 , F 94, S 8, H A 174636, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-03
Empresa: HOTEXIT SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 133, S 8, H A 122477, I/A 2 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-03
Empresa: ARCOIRIS PALAS SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 84, S 8, H A 122993, I/A 2 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-03
Empresa: ARCOIRIS PALAS SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 82, S 8, H A 122993, I/A 1 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-03
Empresa: HOTEXIT SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 132, S 8, H A 122477, I/A 1 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-03
Empresa: PRESTIGE INVESTMENT IN SPAIN SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 67, S 8, H A 120778, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-03
Empresa: GOBERGAS SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 103, S 8, H A 19075, I/A 8 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-03
Empresa: KARAVAN ENERGY SA
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 100, S 8, H A 114805, I/A 3 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-03
Empresa: MUNDOMIR SOCIEDAD DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Soldatova Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 222, S 8, H A 116843, I/A 1 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-03
VER MAS ACTOS
Información de SOLDATOVA IRINA
Mostramos los datos de SOLDATOVA IRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLDATOVA IRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos