SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA
Informe ejecutivo de SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICCONSULTORIAAUTOMOCION SL | Administrador Solidario | 15/09/2023 | |
EQUIPATALLER SL | Administrador Solidario | 12/08/2022 | |
BRICOLAJE DEL AUTOMOVIL SL | Administrador Solidario | 11/05/2021 | |
VICCONSULTORIAAUTOMOCION SL | Apoderado Solidario | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA
Empresa: VICCONSULTORIAAUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Pous Vaquer Rosendo
- Soldado Gutierrez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45717 , F 47, S 8, H B 496762, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-08
Empresa: EQUIPATALLER SL
Administrador Solidario
- Pous Vaquer Rosendo
- Soldado Gutierrez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37524 , F 193, S 8, H M 668927, I/A 3 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: BRICOLAJE DEL AUTOMOVIL SL
Administrador Solidario
- Pous Vaquer Rosendo
- Soldado Gutierrez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47809 , F 152, S 8, H B 562912, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-08
Empresa: VICCONSULTORIAAUTOMOCION SL
Apoderado Solidario
- Soldado Gutierrez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45717 , F 47, S 8, H B 496762, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Información de SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA
Mostramos los datos de SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLDADO GUTIERREZ JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos