SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAZ GASTRONOMICA 1966 SL | Administrador Unico | 18/02/2022 | |
SOLAZ'S SOUL SL | Administrador Unico | 11/04/2018 | |
SOLAZ CENTRAL 1966 SL | Administrador Unico | 12/03/2015 |
VINCULACIONES DE SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL
Empresa: SOLAZ GASTRONOMICA 1966 SL
Administrador Unico
- Solaz Pradas Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11127, L 8405, F 142, S 8, H V 202973, I/A 1 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-46
Empresa: SOLAZ'S SOUL SL
Administrador Unico
- Solaz Pradas Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10482, L 7763, F 89, S 8, H V 181397, I/A 1 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-46
Empresa: SOLAZ CENTRAL 1966 SL
Administrador Unico
- Solaz Pradas Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9929, L 7211, F 124, S 8, H V 164167, I/A 1 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-46
Empresa: MEDITERRANEAN BUSINESS TRADING SL
Liquidador Unico
- Solaz Pradas Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8313, L 5604, F 166, S 8, H V 109116, I/A 3 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-46
Empresa: MEDITERRANEAN BUSINESS TRADING SL
Administrador Unico
- Solaz Pradas Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8313, L 5604, F 166, S 8, H V 109116, I/A 3 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-46
Información de SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLAZ PRADAS FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos