SOLAZ LOPEZ SERGIO
Informe ejecutivo de SOLAZ LOPEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLAZ LOPEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE AUTOMOCION SA | Apoderado | 06/11/2015 | 22/12/2016 |
MULTISERVICAR SA | Apoderado | 09/12/2010 | 28/10/2015 |
MULTISERVICAR SA | Administrador Solidario | 06/07/2011 | 28/10/2015 |
VINCULACIONES DE SOLAZ LOPEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLAZ LOPEZ SERGIO
Empresa: MAPFRE AUTOMOCION SA
Apoderado
- Solaz Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34255 , F 125, S 8, H M 390075, I/A 57 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: MAPFRE AUTOMOCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29399 , F 195, S 8, H M 390075, I/A 47 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
Empresa: MULTISERVICAR SA
Administrador Solidario
- Solaz Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 224, S 8, H M 516703, I/A 22 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Empresa: MULTISERVICAR SA
Administrador Solidario
- Solaz Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28696 , F 95, S 8, H M 516703, I/A 4 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Apoderado
- Barroso Jimenez Antonio
- Gomez Sagospe Angel Manuel
- Martin Suarez Juan Nazario
- Solaz Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035 , F 90, S 8, H TF 23990, I/A 37 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-38
Información de SOLAZ LOPEZ SERGIO
Mostramos los datos de SOLAZ LOPEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLAZ LOPEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos