SOLAUN BUSTILLO IÑIGO
Informe ejecutivo de SOLAUN BUSTILLO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLAUN BUSTILLO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBEREUCALIPTOS SA | Presidente | 02/02/2015 | |
IBEREUCALIPTOS SA | Consejero | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE SOLAUN BUSTILLO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLAUN BUSTILLO IÑIGO
Empresa: IBEREUCALIPTOS SA
Consejero
- Solaun Bustillo Iñigo
Presidente
- Solaun Bustillo Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 144, S 8, H H 5880, I/A 59 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-21
Empresa: IBEREUCALIPTOS SA
Consejero
- Solaun Bustillo Iñigo
Presidente
- Solaun Bustillo Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 225, S 8, H H 5880, I/A 47 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-21
Empresa: IBEREUCALIPTOS SA
Presidente
- Solaun Bustillo Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 223, S 8, H H 5880, I/A 41 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-21
Empresa: IBEREUCALIPTOS SA
Consejero
- Solaun Bustillo Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 219, S 8, H H 5880,H , I/ 30 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-21
Información de SOLAUN BUSTILLO IÑIGO
Mostramos los datos de SOLAUN BUSTILLO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLAUN BUSTILLO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos