SOLARES NAVARRO JULIA
Informe ejecutivo de SOLARES NAVARRO JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLARES NAVARRO JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUNNYMEDE COLLEGE SA | Consejero Delegado Solidario | 27/04/2010 | 25/11/2019 |
RUNNYMEDE COLLEGE SA | Consejero | 27/04/2010 | 25/11/2019 |
CATERIN RIOPAS SL | Administrador Unico | 20/09/2018 |
VINCULACIONES DE SOLARES NAVARRO JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLARES NAVARRO JULIA
Empresa: RUNNYMEDE COLLEGE SA
Consejero Delegado Solidario
- Solares Navarro Julia
Consejero
- Solares Navarro Julia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39351 , F 42, S 8, H M 139251, I/A 28 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: RUNNYMEDE COLLEGE SA
Consejero Delegado Solidario
- Powell Frank Manuel
- Solares Navarro Julia
Consejero
- Powell Charles T
- Powell Frank Manuel
- Solares Navarro Julia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8651 , F 94, S 8, H M 139251, I/A 26 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Empresa: CATERIN RIOPAS SL
Administrador Unico
- Solares Navarro Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25170 , F 13, S 8, H M 73802, I/A 5 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: RUNNYMEDE COLLEGE SA
Consejero Delegado Solidario
- Powell Frank Manuel
- Solares Navarro Julia
Consejero
- Powell Charles T
- Powell Frank Manuel
- Powell Solares Paloma Irene M
- Solares Navarro Julia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8651 , F 90, S 8, H M 139251, I/A 20 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
Empresa: RUNNYMEDE COLLEGE SA
Consejero Delegado Solidario
- Powell Frank Manuel
- Solares Navarro Julia
Consejero
- Powell Charles T
- Powell Frank Manuel
- Powell Solares Paloma Irene M
- Solares Navarro Julia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8651 , F 89, S 8, H M 139251, I/A 16 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Información de SOLARES NAVARRO JULIA
Mostramos los datos de SOLARES NAVARRO JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLARES NAVARRO JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos