SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO
Informe ejecutivo de SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBIO LAPORTA ABOGADOS SLP | Administrador Mancomunado | 12/08/2023 | |
RUBIO LAPORTA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 12/08/2023 | |
RLS ASESORAMIENTO Y GESTION SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2021 |
VINCULACIONES DE SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO
Empresa: RUBIO LAPORTA ASOCIADOS Y CIA SRC
Administrador Mancomunado
- Cabral Marqueño Joaquin
- Muñoz Poblacion Elixabete
- Perez-peñas Diaz-mauriño Luis
- Rubio Laporta Francisco Javier
- Rubio Rodriguez-viña Luis
- Solana Zorrilla Carlos Damaso
Soc.Prof.
- Cabral Marqueño Joaquin
- Muñoz Poblacion Elixabete
- Perez-peñas Diaz-mauriño Luis
- Rubio Laporta Francisco Javier
- Rubio Rodriguez-viña Luis
- Solana Zorrilla Carlos Damaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7909 , F 120, S 8, H M 127815, I/A 5 (12/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: RUBIO LAPORTA ASOCIADOS Y CIA SRC
Administrador Mancomunado
- Muñoz Poblacion Elixabete
- Rubio Laporta Francisco Javier
- Rubio Rodriguez-viña Luis
- Solana Zorrilla Carlos Damaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7909 , F 120, S 8, H M 127815, I/A 5 (12/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: RLS ASESORAMIENTO Y GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Cabral Marqueño Joaquin
- Rubio Laporta Francisco Javier
- Rubio Rodriguez-viña Luis
- Solana Zorrilla Carlos Damaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42050 , F 150, S 8, H M 744547, I/A 1 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: COMERCIAL INVERSORA CORNELLA SUR SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Poblacion Elixabete
- Rubio Laporta Francisco Javier
- Solana Zorrilla Carlos Damaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25139 , F 196, S 8, H M 452713, I/A 32 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Empresa: RUBIO LAPORTA ASOCIADOS Y CIA SRC
Administrador Mancomunado
- Muñoz Poblacion Elixabete
- Rubio Laporta Francisco Javier
- Solana Zorrilla Carlos Damaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7909 , F 115, S 8, H M 127815, I/A 2 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
Información de SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO
Mostramos los datos de SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLANA ZORRILLA CARLOS DAMASO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos