SOLANA MILL MARTA
Informe ejecutivo de SOLANA MILL MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLANA MILL MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMONTEX SA | Administrador Unico | 26/07/2022 | 20/03/2023 |
TRAMONTEX SA | Administrador Unico | 12/07/2017 | 26/07/2022 |
TRAMONTEX SA | Administrador Unico | 09/06/2010 | 12/07/2017 |
INDIANU SL | Liquidador | 03/02/2012 | 03/02/2012 |
INDIANU SL | Apoderado | 18/11/2009 | 03/02/2012 |
VINCULACIONES DE SOLANA MILL MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLANA MILL MARTA
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 101, S 8, H B 75987, I/A 12 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 101, S 8, H B 75987, I/A 11 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 101, S 8, H B 75987, I/A 11 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 101, S 8, H B 75987, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 101, S 8, H B 75987, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: INDIANU SL
Liquidador
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20202 , F 50, S 8, H B 2982, I/A 12 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 100, S 8, H B 75987, I/A 9 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: TEXTLASCAN SL
Apoderado
- Solana Mill Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20202 , F 48, S 8, H B 2982, I/A 8 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Información de SOLANA MILL MARTA
Mostramos los datos de SOLANA MILL MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLANA MILL MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos