SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MESETA SUR SL | Administrador Solidario | 21/03/2022 | |
SOLANA CASEUS SL | Administrador Solidario | 08/07/2021 | |
CARNES PEDROÑERAS SL | Administrador Solidario | 04/10/2018 | |
CARNES SOLANA SL | Administrador Solidario | 11/07/2016 | |
CARNES PEDROÑERAS SL | Apoderado Solidario | 04/11/2014 |
VINCULACIONES DE SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA
Empresa: MESETA SUR SL
Administrador Solidario
- Benjamin Ramirez Martinez
- Checa Pelayo Valentin
- Solana Guijarro Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 11, S 8, H CU 12129, I/A 1 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-16
Empresa: SOLANA CASEUS SL
Administrador Solidario
- Del Rio Solana Javier
- Solana Guijarro Jesus Maria
- Solana Guijarro Rafael Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 36, S 8, H CU 11906, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-16
Empresa: CARNES PEDROÑERAS SL
Administrador Solidario
- Solana Guijarro Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 130, S 8, H CU 9342, I/A 3 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-16
Empresa: CARNES SOLANA SL
Administrador Solidario
- Solana Guijarro Jesus Maria
- Solana Guijarro Rafael Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 150, S 8, H CU 1133, I/A 5 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-16
Empresa: CARNES SOLANA SL
Administrador Unico
- Solana Guijarro Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 150, S 8, H CU 1133, I/A 5 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-16
Empresa: CARNES PEDROÑERAS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ballesteros Fernando
- Solana Guijarro Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 206, S 8, H CU 9342, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-16
Información de SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA
Mostramos los datos de SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLANA GUIJARRO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos