SOLA MIRADA JORDI
Informe ejecutivo de SOLA MIRADA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLA MIRADA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPSAONLINE SL | Administrador Solidario | 12/03/2018 |
VINCULACIONES DE SOLA MIRADA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA MIRADA JORDI
Empresa: GESTAONLINE SL
Liquidador
- Sola Mirada Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 195, S 8, H L 25804, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-25
Empresa: GESTAONLINE SL
Administrador Unico
- Sola Mirada Jordi
Liquidador
- Sola Mirada Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 195, S 8, H L 25804, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-25
Empresa: COMPSAONLINE SL
Administrador Solidario
- Sola Mirada Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 75, S 8, H L 14989, I/A 12 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-25
Empresa: COMPSAONLINE SL
Administrador Solidario
- Sola Mirada Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 10, S 8, H L 14989, I/A 10 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-25
Empresa: GESTAONLINE SL
Administrador Unico
- Sola Mirada Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 194, S 8, H L 25804, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-25
Información de SOLA MIRADA JORDI
Mostramos los datos de SOLA MIRADA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA MIRADA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos