SOLA MEDINA ELIZABETH
Informe ejecutivo de SOLA MEDINA ELIZABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLA MEDINA ELIZABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFTALTECH INVESTMENTS SA | Apoderado Solidario | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE SOLA MEDINA ELIZABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA MEDINA ELIZABETH
Empresa: OFTALTECH INVESTMENTS SA
Apoderado
- Pelayo Cuevas Jorge Juan
- Sola Medina Elizabeth
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37069 , F 23, S 8, H M 661887, I/A 10 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: OFTALTECH SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sola Medina Elizabeth
Apoderado
- Pelayo Cuevas Jorge Juan
- Sola Medina Elizabeth
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 14, S 8, H M 672724, I/A 10 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
Empresa: OFTALTECH SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sola Medina Elizabeth
- Tornos Laguna Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 13, S 8, H M 672724, I/A 9 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: OFTALTECH SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 11, S 8, H M 672724, I/A 3 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: OFTALTECH SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 11, S 8, H M 672724, I/A 2 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: OFTALTECH SA
Apoderado Solidario
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43207 , F 161, S 8, H B 169834, I/A 29 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Empresa: OFTALTECH SA
Apoderado
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43207 , F 161, S 8, H B 169834, I/A 27 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: OFTALTECH SA
Apoderado
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 50, S 8, H B 169834, I/A 25 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Empresa: OFTALTECH SA
Apoderado
- Sola Medina Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 47, S 8, H B 169834, I/A 19 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-08
Información de SOLA MEDINA ELIZABETH
Mostramos los datos de SOLA MEDINA ELIZABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA MEDINA ELIZABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos