SOLA LOPEZ JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de SOLA LOPEZ JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLA LOPEZ JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZULEJOS SOLA SA | Vicepresidente | 20/10/2023 | |
AZULEJOS SOLA SA | Consejero | 20/10/2023 |
VINCULACIONES DE SOLA LOPEZ JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA LOPEZ JOSE VICENTE
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 104, S 8, H V 16876, I/A 16 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-46
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 104, S 8, H V 16876, I/A 16 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-46
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 103, S 8, H V 16876, I/A 15 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-46
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 103, S 8, H V 16876, I/A 15 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-46
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 103, S 8, H V 16876, I/A 14 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-46
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 102, S 8, H V 16876, I/A 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-46
Empresa: AZULEJOS SOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sola Lopez Antonio
- Sola Lopez Francisco Javier
- Sola Lopez Jose Vicente
- Sola Lopez Maria Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sola Lopez Jose Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931, L 1243, F 102, S 8, H V 16876, I/A 12 M (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-46
Información de SOLA LOPEZ JOSE VICENTE
Mostramos los datos de SOLA LOPEZ JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA LOPEZ JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos