SOLA IGLESIAS SUSANA
Informe ejecutivo de SOLA IGLESIAS SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE SOLA IGLESIAS SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REALLY BIG-BUSINESS SL | Apoderado Solidario | 11/07/2024 | |
MANSALVA INVERSIONES SL | Apoderado | 07/04/2022 | |
VERTICALES DE MADRID 2020 SL | Apoderado | 06/03/2020 | |
PRIVATE BUILDINGS SL | Apoderado Solidario | 24/12/2019 | |
DOBLES TABULAS SL | Apoderado Solidario | 21/12/2018 | |
PALAU Y MANFREDI SL | Apoderado Solidario | 07/08/2018 | |
VAURAS INVESTMENT SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2017 | |
VAURAS INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 08/07/2016 | |
GRUPO DEXXAR SIGG SL | Apoderado | 15/06/2011 | |
REDZEN ENTERTAINMENT & INNOVATIONS SL | Apoderado | 05/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOLA IGLESIAS SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA IGLESIAS SUSANA
Empresa: REALLY BIG-BUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824487, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: PERTAN EUROPE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Hernandez Ramon
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46426 , F 214, S 8, H B 519616, I/A 5 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: VALORES MUNDIALES SL
Apoderado Solidario
- Aguayo Izquierdo Almudena
- Garcia Boente Davila Ana
- Mato Rodriguez Iago
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19434 , F 212, S 8, H M 340991, I/A 19 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: CONSORCIO ANDINO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22796 , F 225, S 8, H M 408038, I/A 15 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: GRUMA INTERNATIONAL FOODS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 102, S 8, H M 415225, I/A 47 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: MANSALVA INVERSIONES SL
Apoderado
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42925 , F 219, S 8, H M 758841, I/A 3 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: GESTE INMOBILIARIO SL
Apoderado Solidario
- Coco Fernandez Maria Jesus
- Sola Iglesias Susana
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 183, S 8, H PM 50407, I/A 9 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-07
Empresa: VERTICALES DE MADRID 2020 SL
Apoderado
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40268 , F 77, S 8, H M 715392, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: PRIVATE BUILDINGS SL
Apoderado Solidario
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45228 , F 141, S 8, H B 481085, I/A 4 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Empresa: DOBLES TABULAS SL
Apoderado Solidario
- Sola Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43868 , F 129, S 8, H B 440549, I/A 7 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-08
VER MAS ACTOS
Información de SOLA IGLESIAS SUSANA
Mostramos los datos de SOLA IGLESIAS SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA IGLESIAS SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos