SOLA GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLA GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLA GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RATIO CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2023 | |
ROQUESOLA SISTEMAS SL | Administrador Solidario | 28/02/2017 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLA SL | Administrador Unico | 29/10/2014 |
VINCULACIONES DE SOLA GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA GARCIA ANTONIO
Empresa: RATIO CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Briongos Moscoso David Alfonso
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49002 , F 178, S 8, H B 604043, I/A 1 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-08
Empresa: CLIMA SISTEMAS Y EFICIENCIA SL
Liquidador
- Briongos Moscoso David
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 15, S 8, H B 519622, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: CLIMA SISTEMAS Y EFICIENCIA SL
Administrador Solidario
- Briongos Moscoso David
- Sola Garcia Antonio
Liquidador
- Briongos Moscoso David
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 15, S 8, H B 519622, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: CLIMA SISTEMAS Y EFICIENCIA SL
Administrador Solidario
- Briongos Moscoso David
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 15, S 8, H B 519622, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: ROQUESOLA SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Briongos Moscoso David Alfonso
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45796 , F 163, S 8, H B 499340, I/A 1 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Empresa: MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLA SL
Administrador Unico
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 183, S 8, H AL 3291, I/A 8 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-04
Empresa: MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLA SL
Administrador Solidario
- Saez Sanchez Juan
- Sola Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 183, S 8, H AL 3291, I/A 8 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-04
Información de SOLA GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de SOLA GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos