SOLA FANEGA BLANCA
Informe ejecutivo de SOLA FANEGA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLA FANEGA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABLANCA STUDIO SL | Liquidador | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
LABLANCA STUDIO SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | 02/01/2024 |
COLMADO CREATIVO SL | Liquidador | 05/08/2019 | 05/08/2019 |
COLMADO CREATIVO SL | Administrador Solidario | 14/09/2012 | 05/08/2019 |
COLMADO CREATIVO SL | Apoderado | 21/06/2010 | 05/08/2019 |
VINCULACIONES DE SOLA FANEGA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA FANEGA BLANCA
Empresa: LABLANCA STUDIO SL
Liquidador
- Sola Fanega Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46711 , F 154, S 8, H B 528468, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: LABLANCA STUDIO SL
Administrador Unico
- Sola Fanega Blanca
Liquidador
- Sola Fanega Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46711 , F 154, S 8, H B 528468, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: COLMADO CREATIVO SL
Liquidador
- Sola Fanega Blanca
- Terol Garcia Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 224, S 8, H B 395457, I/A 5 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: COLMADO CREATIVO SL
Administrador Solidario
- Sola Fanega Blanca
- Terol Garcia Gemma
Liquidador
- Sola Fanega Blanca
- Terol Garcia Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 224, S 8, H B 395457, I/A 5 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: LABLANCA STUDIO SL
Administrador Unico
- Sola Fanega Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46711 , F 153, S 8, H B 528468, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: COLMADO CREATIVO SLL
Administrador Solidario
- Sola Fanega Blanca
- Terol Garcia Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 222, S 8, H B 395457, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Empresa: COLMADO CREATIVO SLL
Apoderado
- Ibañez Lopez Jordi
- Sola Fanega Blanca
- Terol Garcia Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 221, S 8, H B 395457, I/A 2 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Información de SOLA FANEGA BLANCA
Mostramos los datos de SOLA FANEGA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA FANEGA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos