SOLA BOSCH JOAN
Informe ejecutivo de SOLA BOSCH JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLA BOSCH JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUES DEL CARDENER SA | Consejero | 04/09/2013 | 06/04/2018 |
AIGUES DEL CARDENER SA | Presidente | 06/04/2018 | 06/04/2018 |
AIGUES DEL CARDENER SA | Consejero | 06/04/2018 | 06/04/2018 |
INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA | Consejero | 29/12/2011 | 27/10/2014 |
INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA | Presidente | 29/12/2011 | 27/10/2014 |
INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA | Liquidador Solidario | 27/10/2014 | 27/10/2014 |
VINCULACIONES DE SOLA BOSCH JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA BOSCH JOAN
Empresa: AIGUES DEL CARDENER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 74, S 8, H L 14615, I/A 8 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-25
Empresa: AIGUES DEL CARDENER SA
Consejero
- Rovira Ciuro Daniel
- Sola Bosch Joan
- Tugas Cucurella Jordi
Director Gerente
Presidente
- Sola Bosch Joan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 37, S 8, H L 14615, I/A 7 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-25
Empresa: AIGUES DEL CARDENER SA
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 37, S 8, H L 14615, I/A 7 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-25
Empresa: INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 176, S 8, H L 6581, I/A 11 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-25
Empresa: INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA
Consejero
Director Gerente
Liquidador Solidario
Presidente
- Sola Bosch Joan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 176, S 8, H L 6581, I/A 11 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-25
Empresa: AIGUES DEL CARDENER SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 36, S 8, H L 14615, I/A 5 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-25
Empresa: INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA
Director Gerente
Presidente
- Sola Bosch Joan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 175, S 8, H L 6581, I/A 9 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-25
Empresa: INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 174, S 8, H L 6581, I/A 8 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-25
Empresa: INICIATIVES I FOMENT DEL SOLSONES SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 174, S 8, H L 6581, I/A 8 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-25
Información de SOLA BOSCH JOAN
Mostramos los datos de SOLA BOSCH JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA BOSCH JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos