SOFIA GARCIA SANTIAGO
Informe ejecutivo de SOFIA GARCIA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOFIA GARCIA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURADORA SOFIGAR SL | Administrador Unico | 25/09/2024 | |
RESTAURADORA SOFIGAR SL | Socio Unico | 25/09/2024 |
VINCULACIONES DE SOFIA GARCIA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOFIA GARCIA SANTIAGO
Empresa: RESTAURADORA SOFIGAR SL
Administrador Unico
- Sofia Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114107, I/A 1 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-30
Empresa: RESTAURADORA SOFIGAR SL
Socio Único
- Sofia Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114107, I/A 1 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-30
Empresa: ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL
Administrador Unico
- Sofia Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 110, S 8, H MU 78021, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-30
Empresa: ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL
Administrador Unico
- Sofia Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 108, S 8, H MU 78021, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-30
Empresa: ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL
Socio Único
- Sofia Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 108, S 8, H MU 78021, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-30
Empresa: EURODASPI SL
Administrador Unico
- Sofia Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 122, S 8, H MU 39078, I/A 4 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-30
Información de SOFIA GARCIA SANTIAGO
Mostramos los datos de SOFIA GARCIA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOFIA GARCIA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos