SOCAS TOLEDO CINTIA
Informe ejecutivo de SOCAS TOLEDO CINTIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOCAS TOLEDO CINTIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y PROMOCIONES BARRETO Y TEJERA SL | Administrador Mancomunado | 07/11/2014 | 22/05/2024 |
ECOVENTA LANZAROTE SL | Administrador Unico | 27/02/2018 | 21/04/2021 |
VINCULACIONES DE SOCAS TOLEDO CINTIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOCAS TOLEDO CINTIA
Administrador Mancomunado
- Barreto Gonzalez Agustin Manuel
- Socas Toledo Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 8085, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: ECOVENTA LANZAROTE SL
Administrador Unico
- Socas Toledo Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 73, S 8, H IL 10089, I/A 7 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-35
Empresa: ECOVENTA LANZAROTE SL
Administrador Unico
- Socas Toledo Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 73, S 8, H IL 10089, I/A 6 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-35
Empresa: ECOVENTA LANZAROTE SL
Administrador Unico
- Socas Toledo Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 72, S 8, H IL 10089, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-35
Administrador Mancomunado
- Socas Toledo Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 192, S 8, H IL 8085, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-35
Información de SOCAS TOLEDO CINTIA
Mostramos los datos de SOCAS TOLEDO CINTIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOCAS TOLEDO CINTIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos