SOBRINO RAMOS RAUL
Informe ejecutivo de SOBRINO RAMOS RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOBRINO RAMOS RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOBRINO CARN SL | Administrador Unico | 30/12/2021 | |
SOBRINO CARN SL | Socio Unico | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE SOBRINO RAMOS RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRINO RAMOS RAUL
Empresa: ZANZIBAR ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Sobrino Ramos Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 201, S 8, H M 754660, I/A 2 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: SOBRINO CARN SL
Administrador Unico
- Sobrino Ramos Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42896 , F 127, S 8, H M 758333, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Empresa: SOBRINO CARN SL
Socio Único
- Sobrino Ramos Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42896 , F 127, S 8, H M 758333, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Empresa: ZANZIBAR ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Sobrino Ramos Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 198, S 8, H M 754660, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: ZANZIBAR ALIMENTACION SL
Socio Único
- Sobrino Ramos Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 198, S 8, H M 754660, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Información de SOBRINO RAMOS RAUL
Mostramos los datos de SOBRINO RAMOS RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRINO RAMOS RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos