SOBRINO PARIS ANA BELEN
Informe ejecutivo de SOBRINO PARIS ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOBRINO PARIS ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2024 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE SOBRINO PARIS ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRINO PARIS ANA BELEN
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chueca Aguareles Manuel
- Corencia Rodriguez Joaquin
- Garcia Garcia Jesus
- Garcia Navas Rosa Judith
- Guardiola Tomas Jose Javier
- Guerrero Perez Diego
- Llacer Llobell Juan Carlos
- Lopez Navas Maria Isabel
- Lorenzo Heredia Oscar
- Milla Garcia Daniel
- Paredes Aparicio Jaime
- Payas Serra Gema
- Peiro Pardell Esther
- Roger Casadevall Nuria
- Sobrino Paris Ana Belen
- Soto Sanchez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 573805, I/A 403 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borruel Baseca Domingo
- Chueca Aguareles Manuel
- Garcia Garcia Jesus
- Guerrero Perez Diego
- Llacer Llobell Juan Carlos
- Lorenzo Heredia Oscar
- Paredes Aparicio Jaime
- Pelegrina Torres Veronica
- Portela Boullosa Juan Carlos
- Ruiz Garcia Francisco Javier
- Ruiz Garcia Francisco Javier
- Sero Barbera Marius
- Sobrino Paris Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 40338, I/A 826 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-04
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borruel Baseca Domingo
- Chueca Aguareles Manuel
- Garcia Navas Rosa Judith
- Guardiola Tomas Jose Javier
- Guerrero Perez Diego
- Llacer Llobell Juan Carlos
- Lopez Navas Maria Isabel
- Lorenzo Heredia Oscar
- Milla Garcia Daniel
- Paredes Aparicio Jaime
- Payas Serra Gema
- Peiro Pardell Esther
- Pelegrina Torres Veronica
- Portela Boullosa Juan Carlos
- Roger Casadevall Nuria
- Sero Barbera Marius
- Sobrino Paris Ana Belen
- Soto Sanchez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 116, S 8, H M 573805, I/A 388 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borruel Baseca Domingo
- Chueca Aguareles Manuel
- Garcia Navas Judith
- Guardiola Tomas Jose Javier
- Guerrero Perez Diego
- Llacer Llobell Juan Carlos
- Lopez Navas Maria Isabel
- Lorenzo Heredia Oscar
- Milla Garcia Daniel
- Paredes Aparicio Jaime
- Payas Serra Gema
- Peiro Pardell Ester
- Pelegrina Torres Veronica
- Portela Boullosa Juan Carlos
- Roger Casadevall Nuria
- Sero Barbera Marius
- Sobrino Paris Ana Belen
- Soto Sanchez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 92, S 8, H AL 40338, I/A 807 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-04
Apoderado
- Alborch Mahiques Isabel Maria
- Amor Sanchez Francisco Javier
- Año Alonso Maria Teresa
- Castillo Liger Juan Pedro
- Castillo Serrano Ana Maria
- Conesa Morales Pedro
- Cuenca Murillo Jaime Antonio
- Diaz Lopez Diego Javier
- Esteve Juan Alba Maria
- Fernandez Perez Maria Del Valle
- Garcia Gonzalez Jose David
- Gil Gabaldon Francisco
- Gonzalez Espinosa Pablo
- Gonzalez Ruiz Yolanda
- Gracia Fuentes Carlos
- Guillen Montiel Maria Francisca
- Jimenez Sanchez Tamara
- Lopez Martinez Tamara
- Lorente Vera Sergio
- Malonda Marti Paloma
- Mancheño Soria Yolanda
- Marin Torres Lorenzo
- Martinez Ramirez Carmen
- Martinez Saafigueroa Serxio
- Mateos Nuñez Graciela Maria
- Medina Santana Daniel Alejandro
- Navarro Castillo Roberto
- Peinado Monzo Jose Alejandro
- Peralta Mateos Olivia
- Perez Tapia Maria Jose
- Piña Sancho Maria
- Pinzon Garrido Maria Del Socorro
- Piquer Marin Maria Jose
- Portero Nogales Jorge
- Ramirez Guardiola Francisco Javier
- Ruiz Suarez Jesus
- Ruiz Zamora Carlos
- Santana Fajardo Rosa Delia
- Santiago Felipe Ignacio
- Sobrino Paris Ana Belen
- Teruel De Haro Antonio
- Torres Estarlich Barbara
- Verona Navarro Gerardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 161, S 8, H M 573805, I/A 344 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Ruiz Yolanda
- Martinez Baez Raul
- Ramon Alegret Joan Carles
- Rodriguez Bugarin Antonio
- Sobrino Paris Ana Belen
Apoderado Solidario
- Arias Garcia Juan Jesus
- Ayllon Martinez Maria
- Balsas Martinez Manuel
- Climent Mira Jose Ricardo
- Escribano Esteve Jesus
- Galiana Llinares Victor Manuel
- Lozano Lozano Jose Antonio
- Martinez Gil Angel
- Mejia Garcia Maria Belen
- Molino Laguia Fabricio
- Pons Socias Maria Magdalena
- Rodriguez Campos Maria Angeles
- Roman Noguera Cristobal
- Serrano Perez Jose Angel
Apoderado
- Albuixech Lopez Sara Estela
- Andreo Lopez Alfonso
- Bohorquez Gonzalez Miguel
- Cabrera Aguilar Marcos Jose
- Carranza Rovira Jordi
- Del Moral March Jaime Constancio
- Ferrer Mora Carlos
- Gomez Moreno Alicia
- Gonzalez Hernandez Oswaldo
- Hernandez Apolinario Jose Domingo
- Jimenez Sanchez Ezequiel Ramon
- Lopez Padilla Maria Dolores
- Martin Espino Josefa Rosa
- Martinez Hernandez David Javier
- Moreno Gomez Monica
- Mouro Rodriguez Martin
- Ogalla Felices Sigrid
- Rodriguez Berenguel Francisco Miguel
- Romero Garcia Ana Guadalupe
- Sanchez Espuch Monica
- Sanchez Perez Manuel
- Sanvicente Arnau Vicente Javier
- Soriano Pena Antonio Carlos
- Tomas Chavarria Amparo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 161, S 8, H M 573805, I/A 344 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Alborch Mahiques Isabel Maria
- Amor Sanchez Francisco Javier
- Año Alonso Maria Teresa
- Castillo Liger Juan Pedro
- Castillo Serrano Ana Maria
- Conesa Morales Pedro
- Cuenca Murillo Jaime Antonio
- Diaz Lopez Diego Javier
- Esteve Juan Alba Maria
- Fernandez Perez Maria Del Valle
- Garcia Gonzalez Jose David
- Gil Gabaldon Francisco
- Gonzalez Espinosa Pablo
- Gonzalez Ruiz Yolanda
- Gracia Fuentes Carlos
- Guillen Montiel Maria Francisca
- Jimenez Sanchez Tamara
- Lopez Martinez Tamara
- Lorente Vera Sergio
- Malonda Marti Paloma
- Mancheño Soria Yolanda
- Marin Torres Lorenzo
- Martinez Ramirez Carmen
- Martinez Saafigueroa Serxio
- Mateos Nuñez Graciela Maria
- Medina Santana Daniel Alejandro
- Navarro Castillo Roberto
- Peinado Monzo Alejandro
- Peralta Mateos Olivia
- Perez Tapia Maria Jose
- Piña Sancho Maria
- Pinzon Garrido Maria Del Socorro
- Piquer Marin Maria Jose
- Portero Nogales Jorge
- Ramirez Guardiola Francisco Javier
- Ruiz Suarez Jesus
- Ruiz Zamora Carlos
- Santana Fajardo Rosa Delia
- Santiago Felipe Ignacio
- Sobrino Paris Ana Belen
- Teruel De Haro Antonio
- Torres Estarlich Barbara
- Verona Navarro Gerardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 19, S 8, H AL 40338, I/A 720 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albuixech Lopez Sara Estela
- Bohorquez Gonzalez Miguel
- Cabrera Aguilar Marcos Jose
- Carranza Rovira Jordi
- Gonzalez Ruiz Yolanda
- Hernandez Apolinario Jose Domingo
- Jimenez Sanchez Ezequiel Ramon
- Martin Espino Josefa Rosa
- Martinez Hernandez David Javier
- Moreno Gomez Monica
- Ramon Alegret Joan Carles
- Rodriguez Berenguel Francisco Miguel
- Sanchez Espuch Monica
- Sanchez Perez Manuel
- Sanvicente Arnau Vicente Javier
- Sobrino Paris Ana Belen
- Soriano Pena Antonio Carlos
- Tomas Chavarria Amparo Maria
Apoderado Solidario
- Andreo Lopez Alfonso
- Arias Garcia Juan Jesus
- Ayllon Martinez Maria
- Balsas Martinez Manuel
- Climent Mira Jose Ricardo
- Del Moral March Jaime Constancio
- Escribano Esteve Jesus
- Gonzalez Hernandez Oswaldo
- Hernandez Garcia Patricia
- Lillo Sirvent Vicente
- Lopez Padilla Maria Dolores
- Lozano Lozano Jose Antonio
- Martinez Gil Angel
- Mouro Rodriguez Martin
- Ogalla Felices Sigrid
- Pons Socias Maria Magdalena
- Rodriguez Bugarin Antonio
- Rodriguez Campos Maria Angeles
- Roman Noguera Cristobal
- Romero Garcia Ana Guadalupe
- Sanchez Perez Manuel
- Sanchis Pastor Margarita
- Serrano Perez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 19, S 8, H AL 40338, I/A 720 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-04
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sobrino Paris Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 89, S 8, H M 573805, I/A 295 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avila Garcia Maria Dolores
- Iglesias Quiros Jose Luis
- Royuela Arevalo Raul
- Sobrino Paris Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 88, S 8, H M 573805, I/A 294 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
VER MAS ACTOS
Información de SOBRINO PARIS ANA BELEN
Mostramos los datos de SOBRINO PARIS ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRINO PARIS ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos