SOBRINO GARFIA RAUL
Informe ejecutivo de SOBRINO GARFIA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 114
Empresas inactivas: 63
CARGOS DE SOBRINO GARFIA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTERQUE DISEÑO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/10/2009 | 14/01/2022 |
INVERCARPRO SA | Apoderado Solidario | 23/02/2018 | 22/10/2020 |
BORN SA | Apoderado | 04/05/2018 | 11/10/2019 |
BORN SA | Apoderado Solidario | 11/10/2019 | |
BORN SA | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 11/10/2019 |
BORN SA | Apoderado Solidario | 29/09/2014 | 11/10/2019 |
PLATAFORMA LOGISTICA LEON SA | Apoderado Solidario | 12/07/2012 | 26/09/2019 |
TORDERA LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | 26/09/2019 |
FASHION LOGISTICS FORWARDERS SA | Apoderado Solidario | 19/05/2009 | 26/09/2019 |
ZARA DISEÑO SL | Apoderado Solidario | 28/09/2009 | 26/09/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOBRINO GARFIA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRINO GARFIA RAUL
Empresa: BORN SA
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
- Sobrino Garfia Raul
Apoderado
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784 , F 159, S 8, H PM 8892, I/A 45 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
Empresa: MASSIMO DUTTI SA
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 95, S 8, H C 40299, I/A 49 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-15
Empresa: INDITEX SA
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 180, S 8, H C 22299, I/A 53 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-15
Empresa: DENLLO SA
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 80, S 8, H C 1570, I/A 101 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-15
Empresa: OYSHO DISEÑO SL
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671 , F 182, S 8, H C 45232, I/A 36 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: TEMPE DISEÑO SL
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 196, S 8, H C 45224, I/A 43 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: STRADIVARIUS DISEÑO SL
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 210, S 8, H C 45152, I/A 45 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: PULL & BEAR DISEÑO SL
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 49, S 8, H C 45162, I/A 40 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: PLATAFORMA LOGISTICA MECO SA
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 191, S 8, H C 3134, I/A 96 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: TEMPE LOGISTICA SA
Apoderado Solidario
- Sobrino Garfia Raul
- Sobrino Garfia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 132, S 8, H C 27237, I/A 68 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
VER MAS ACTOS
Información de SOBRINO GARFIA RAUL
Mostramos los datos de SOBRINO GARFIA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRINO GARFIA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos