SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAURAÑOS SL | Administrador Solidario | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER
Administrador Unico
- Sobrino De Toro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28570 , F 173, S 8, H M 514383, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: VISUAL TOOLS SA
Consejero
- Sobrino De Toro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15976 , F 65, S 8, H M 146759, I/A 39 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-28
Empresa: LAURAÑOS SL
Administrador Solidario
- Sobrino De Toro Ignacio
- Sobrino De Toro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 33, S 8, H CR 21591, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-13
Administrador Unico
- Sobrino De Toro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28570 , F 171, S 8, H M 514383, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Empresa: VISUAL TOOLS SA
Consejero
- Garcia Esteban Juan Ignacio
- Gomez Molinero Francisco Alfonso
- Rodriguez Garcia Arturo
- Sobrino De Toro Jose Javier
- TRUST AND KNOWLEDGE SL
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15976 , F 63, S 8, H M 146759, I/A 34 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: VISUAL TOOLS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Esteban Juan Ignacio
- Gomez Molinero Francisco Alfonso
- Rodriguez Garcia Arturo
- Sobrino De Toro Jose Javier
- TRUST AND KNOWLEDGE SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15976 , F 63, S 8, H M 146759, I/A 34 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: VISUAL TOOLS SA
Consejero
- Sobrino De Toro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15976 , F 62, S 8, H M 146759, I/A 31 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
Información de SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER
Mostramos los datos de SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRINO DE TORO JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos