SOBREVELA PEREZ SALVADOR
Informe ejecutivo de SOBREVELA PEREZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SOBREVELA PEREZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLAR BRICKS SL | Socio Unico | 11/01/2018 | 31/05/2024 |
STELLAR BRICKS SL | Administrador Unico | 11/01/2018 | 31/05/2024 |
INVERSOLIA NRG-1 SL | Consejero | 12/02/2015 | |
SOLOKEY SL | Consejero | 11/02/2015 | |
COFEDAL ELECTRICA SL | Consejero | 11/02/2015 | |
COFEDAL ENERGIA SOLAR SL | Consejero | 11/02/2015 |
VINCULACIONES DE SOBREVELA PEREZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBREVELA PEREZ SALVADOR
Empresa: STELLAR BRICKS SL
Administrador Unico
- Sobrevela Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179648, I/A 3 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-46
Empresa: STELLAR BRICKS SL
Administrador Unico
- Sobrevela Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10427, L 7708, F 38, S 8, H V 179648, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
Empresa: STELLAR BRICKS SL
Socio Único
- Sobrevela Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10427, L 7708, F 38, S 8, H V 179648, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
Empresa: INVERSOLIA NRG-1 SL
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 65, S 8, H A 103152, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-03
Empresa: COFEDAL ENERGIA SOLAR SL
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 37, S 8, H A 103143, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-03
Empresa: COFEDAL ELECTRICA SL
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 53, S 8, H A 103148, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-03
Empresa: SOLOKEY SL
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 55, S 8, H A 103151, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-03
Información de SOBREVELA PEREZ SALVADOR
Mostramos los datos de SOBREVELA PEREZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBREVELA PEREZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos