SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR
Informe ejecutivo de SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL VILACHA SL | Administrador Solidario | 17/09/2021 | |
RESIDENCIAL PUERTO SECO SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR
Empresa: RESIDENCIAL VILACHA SL
Administrador Solidario
- Sobrado Folgueiras Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 125, S 8, H LU 10255, I/A 2 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-27
Empresa: URBAPLAYA 715 SL
Administrador Solidario
- Liñan Alvarez Miguel Angel
- Sobrado Folgueiras Oscar
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45725 , F 143, S 8, H B 496986, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
Empresa: RESIDENCIAL PUERTO SECO SL
Administrador Mancomunado
- Liñan Alvarez Miguel Angel
- Sobrado Folgueiras Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 196, S 8, H LU 11212, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-27
Empresa: URBAPLAYA 715 SL
Administrador Solidario
- Liñan Alvarez Miguel Angel
- Sobrado Folgueiras Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45725 , F 140, S 8, H B 496986, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Información de SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR
Mostramos los datos de SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRADO FOLGUEIRAS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos