SNIJDER GABY
Informe ejecutivo de SNIJDER GABY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SNIJDER GABY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACION EL PARADISO SA | Socio Unico | 05/09/2017 | |
INVESTMENTS ALICANTE NORTH SL | Administrador Unico | 25/09/2014 |
VINCULACIONES DE SNIJDER GABY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SNIJDER GABY
Empresa: URBANIZACION EL PARADISO SA
Administrador Solidario
- Kraijpoel Christinus Jacob
- Snijder Gaby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67, L 67, F 35, S 8, H IB 3360, I/A 9 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-07
Empresa: URBANIZACION EL PARADISO SA
Administrador Solidario
- Kraijpoel Christinus Jacob
- Snijder Gaby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67, L 67, F 34, S 8, H IB 3360, I/A 8 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-07
Empresa: URBANIZACION EL PARADISO SA
Administrador Unico
- Snijder Gaby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67, L 67, F 34, S 8, H IB 3360, I/A 8 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-07
Empresa: URBANIZACION EL PARADISO SA
Socio Único
- Snijder Gaby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67, L 67, F 34, S 8, H IB 3360, I/A 7 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-07
Empresa: URBANIZACION EL PARADISO SA
Administrador Unico
- Snijder Gaby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67, L 67, F 34, S 8, H IB 3360, I/A 6 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-07
Empresa: INVESTMENTS ALICANTE NORTH SL
Administrador Unico
- Snijder Gaby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 137, S 8, H A 141669, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-03
Información de SNIJDER GABY
Mostramos los datos de SNIJDER GABY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SNIJDER GABY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos