SNADDON DAVID ISCANDAH
Informe ejecutivo de SNADDON DAVID ISCANDAH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SNADDON DAVID ISCANDAH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGLISH COACHING SL | Administrador Unico | 20/06/2012 |
VINCULACIONES DE SNADDON DAVID ISCANDAH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SNADDON DAVID ISCANDAH
Empresa: APPS IN ENGLISH SL
Liquidador
- Snaddon David Iscandah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35355 , F 21, S 8, H M 635560, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: APPS IN ENGLISH SL
Administrador Unico
- Snaddon David Iscandah
Liquidador
- Snaddon David Iscandah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35355 , F 21, S 8, H M 635560, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: APPS IN ENGLISH SL
Administrador Unico
- Snaddon David Iscandah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35355 , F 20, S 8, H M 635560, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: ENGLISH COACHING SL
Administrador Unico
- Snaddon David Iscandah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30052 , F 105, S 8, H M 540875, I/A 1 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: ENGLISHJET SL
Administrador Solidario
- Snaddon David Iscandah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16019 , F 153, S 8, H M 271093, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Información de SNADDON DAVID ISCANDAH
Mostramos los datos de SNADDON DAVID ISCANDAH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SNADDON DAVID ISCANDAH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos