SMITH HURTADO JASON
Informe ejecutivo de SMITH HURTADO JASON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SMITH HURTADO JASON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DABICO AIRPORT SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 05/04/2018 | |
DABICO AIRPORT SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado | 18/05/2015 |
VINCULACIONES DE SMITH HURTADO JASON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SMITH HURTADO JASON
Empresa: CAVOTEC IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Dormeuil Guillaume Michel Marie Joseph Auguste
- Smith Hurtado Jason
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 4, S 8, H A 123809, I/A 8 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-03
Empresa: CAVOTEC IBERICA SL
Apoderado
- Smith Hurtado Jason
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 175, S 8, H A 123809, I/A 7 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-03
Empresa: CAVOTEC IBERICA SL
Apoderado
- Smith Hurtado Jason
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 175, S 8, H A 123809, I/A 6 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-03
Empresa: CAVOTEC IBERICA SL
Apoderado
- Smith Hurtado Jason
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 174, S 8, H A 123809, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-03
Empresa: CAVOTEC IBERICA SL
Apoderado
- Smith Hurtado Jason
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 174, S 8, H A 123809, I/A 3 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-03
Empresa: CAVOTEC IBERICA SL
Apoderado
- Smith Hurtado Jason
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 173, S 8, H A 123809, I/A 2 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-03
Información de SMITH HURTADO JASON
Mostramos los datos de SMITH HURTADO JASON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SMITH HURTADO JASON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos