SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL
Informe ejecutivo de SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONTHE OROLOGI EUROPE SL | Apoderado | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL
Empresa: BARBA ALTAGAMA SL
Liquidador
- Smilovitz Axelrod Salomon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34777 , F 4, S 8, H M 625517, I/A 4 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: BARBA ALTAGAMA SL
Administrador Unico
- Smilovitz Axelrod Salomon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34777 , F 4, S 8, H M 625517, I/A 4 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: BARBA ALTAGAMA SL
Administrador Unico
- Smilovitz Axelrod Salomon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34777 , F 3, S 8, H M 625517, I/A 3 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: BARBA ALTAGAMA SL
Apoderado
- Smilovitz Axelrod Salomon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34777 , F 3, S 8, H M 625517, I/A 2 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Empresa: SONTHE OROLOGI EUROPE SL
Apoderado
- Smilovitz Axelrod Salomon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28236 , F 217, S 8, H M 508597, I/A 2 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Información de SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL
Mostramos los datos de SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SMILOVITZ AXELROD SALOMON DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos