SMILEY MICHAEL CLAYTON
Informe ejecutivo de SMILEY MICHAEL CLAYTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SMILEY MICHAEL CLAYTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEBRA TECHNOLOGIES SPAIN SL | Apoderado | 17/10/2014 | 23/11/2017 |
ZEBRA TECHNOLOGIES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/12/2015 | 23/11/2017 |
PSION MOBILE GROUP SL | Apoderado Solidario | 25/02/2015 | 15/12/2016 |
VINCULACIONES DE SMILEY MICHAEL CLAYTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SMILEY MICHAEL CLAYTON
Empresa: ZEBRA TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Budzik Michael J
- Gustafsson Per Anders
- Smiley Michael Clayton
- Vascsinec Gina
Apoderado
- Budzik Michael J
- Gustafsson Per Anders
- Smiley Michael Clayton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36667 , F 17, S 8, H M 586643, I/A 20 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: ZEBRA TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Budzik Michael J
- Dennen Michael J
- Gustafsson Per Anders
- Kim Michael W
- Smiley Michael Clayton
- Vascsinec Gina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32592 , F 157, S 8, H M 586643, I/A 13 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: PSION MOBILE GROUP SL
Apoderado Solidario
- Budzik Michael J
- Dennen Michael J
- Gustafsson Per Anders
- Smiley Michael Clayton
- Vascsinec Gina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32257 , F 126, S 8, H M 580615, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: ZEBRA TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado
- Budzik Michael J
- Dennen Michael J
- Gustafsson Per Anders
- Smiley Michael Clayton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32592 , F 153, S 8, H M 586643, I/A 2 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Información de SMILEY MICHAEL CLAYTON
Mostramos los datos de SMILEY MICHAEL CLAYTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SMILEY MICHAEL CLAYTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos