SMETS PATRICIA
Informe ejecutivo de SMETS PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SMETS PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA DE MORAIRA SL | Apoderado | 15/07/2020 | 15/10/2020 |
MARINA DE MORAIRA SL | Administrador Unico | 30/06/2009 | 23/01/2019 |
VINCULACIONES DE SMETS PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SMETS PATRICIA
Empresa: MARINA DE MORAIRA SL
Apoderado
- Smets Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 173, S 8, H A 14932, I/A 11 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-03
Empresa: MARINA DE MORAIRA SL
Apoderado
- Smets Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 170, S 8, H A 14932, I/A 8 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-03
Empresa: MARINA DE MORAIRA SL
Administrador Unico
- Smets Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 170, S 8, H A 14932, I/A 7 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-03
Empresa: MARINA DE MORAIRA SL
Administrador Unico
- Smets Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 170, S 8, H A 14932, I/A 5 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-03
Información de SMETS PATRICIA
Mostramos los datos de SMETS PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SMETS PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos