SMET PETER GEORGES JOSE
Informe ejecutivo de SMET PETER GEORGES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SMET PETER GEORGES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEPATRI SL | Socio Unico | 07/07/2017 | |
PEPATRI SL | Administrador Unico | 07/07/2017 |
VINCULACIONES DE SMET PETER GEORGES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SMET PETER GEORGES JOSE
Empresa: RAPA ENTERPRISES SL
Liquidador Mancomunado
- Dialani Dialani Rajendra
- Popa Alin Ovidiu
- Smet Peter Georges Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 184, S 8, H TF 58588, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Empresa: RAPA ENTERPRISES SL
Administrador Mancomunado
- Dialani Dialani Rajendra
- Ovidiu Popa Alin
- Smet Peter Georges Jose
Liquidador Mancomunado
- Dialani Dialani Rajendra
- Popa Alin Ovidiu
- Smet Peter Georges Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 184, S 8, H TF 58588, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Empresa: SMET VANDEVELDE SL
Liquidador Solidario
- Smet Peter Georges Jose
- Van De Velde Patricia Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 181, S 8, H TF 55811, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Empresa: SMET VANDEVELDE SL
Administrador Solidario
- Smet Peter Georges Jose
- Van De Velde Patricia Margarita
Liquidador Solidario
- Smet Peter Georges Jose
- Van De Velde Patricia Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 181, S 8, H TF 55811, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Empresa: PEPATRI SL
Administrador Unico
- Smet Peter Georges Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 22, S 8, H TF 57896, I/A 2 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-38
Empresa: PEPATRI SL
Administrador Solidario
- Smet Peter Georges Jose
- Van De Velde Patricia Margriete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 22, S 8, H TF 57896, I/A 2 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-38
Empresa: PEPATRI SL
Socio Único
- Smet Peter Georges Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 22, S 8, H TF 57896, I/A 2 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-38
Empresa: RAPA ENTERPRISES SL
Administrador Mancomunado
- Dialani Dialani Rajendra
- Ovidiu Popa Alin
- Smet Peter Georges Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 183, S 8, H TF 58588, I/A 1 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-38
Empresa: PEPATRI SL
Administrador Solidario
- Smet Peter Georges Jose
- Van De Velde Patricia Margriete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 21, S 8, H TF 57896, I/A 1 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-38
Empresa: SMET VANDEVELDE SL
Administrador Solidario
- Smet Peter Georges Jose
- Van De Velde Patricia Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 179, S 8, H TF 55811, I/A 1 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-38
Información de SMET PETER GEORGES JOSE
Mostramos los datos de SMET PETER GEORGES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SMET PETER GEORGES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos