SLOBODAN JOSIFOVIC
Informe ejecutivo de SLOBODAN JOSIFOVIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SLOBODAN JOSIFOVIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS DE HORTICULTURA SL | Administrador Unico | 17/06/2021 | 14/09/2022 |
NEXT LEVEL GROW SL | Administrador Solidario | 09/11/2020 | 16/06/2021 |
VINCULACIONES DE SLOBODAN JOSIFOVIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SLOBODAN JOSIFOVIC
Empresa: SUMINISTROS DE HORTICULTURA SL
Administrador Unico
- Slobodan Josifovic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47875 , F 137, S 8, H B 565054, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-08
Empresa: SUMINISTROS DE HORTICULTURA SL
Administrador Unico
- Slobodan Josifovic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47875 , F 136, S 8, H B 565054, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: NEXT LEVEL GROW SL
Administrador Solidario
- Slobodan Josifovic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47513 , F 141, S 8, H B 554248, I/A 2 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: NEXT LEVEL GROW SL
Administrador Solidario
- Aleksandar Petrovik
- Goran Poznanovic
- Slobodan Josifovic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47513 , F 141, S 8, H B 554248, I/A 1 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Información de SLOBODAN JOSIFOVIC
Mostramos los datos de SLOBODAN JOSIFOVIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SLOBODAN JOSIFOVIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos