SKYBAK JAN OLAF
Informe ejecutivo de SKYBAK JAN OLAF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SKYBAK JAN OLAF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADE DEVELOPMENT & COMUNICATION SA | Administrador Unico | 29/01/2014 |
VINCULACIONES DE SKYBAK JAN OLAF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SKYBAK JAN OLAF
Empresa: TRADE DEVELOPMENT & COMUNICATION SA
Administrador Unico
- Skybak Jan Olaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12562 , F 127, S 8, H M 200647, I/A 10 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES SL
Apoderado
- Skybak Jan Olaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27426 , F 9, S 8, H M 142443, I/A 32 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27426 , F 8, S 8, H M 142443, I/A 30 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: TRADE DEVELOPMENT & COMUNICATION SA
Administrador Unico
- Skybak Jan Olaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12562 , F 126, S 8, H M 200647, I/A 9 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES SL
Apoderado
- Eleno Asensio Alexandra
- Ibañez Almendro Victor
- Skybak Jan Olaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27426 , F 6, S 8, H M 142443, I/A 26 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
Empresa: BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES SL
Consejero
- Skybak Jan Olaf
Secretario
- Skybak Jan Olaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27426 , F 5, S 8, H M 142443, I/A 25 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Empresa: BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES SL
Apoderado Solidario
- Skybak Jan Olaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27426 , F 5, S 8, H M 142443, I/A 24 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Información de SKYBAK JAN OLAF
Mostramos los datos de SKYBAK JAN OLAF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SKYBAK JAN OLAF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos