SKLYARSKA IVANNA
Informe ejecutivo de SKLYARSKA IVANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SKLYARSKA IVANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODRIPLUS SL | Administrador Solidario | 09/07/2010 | 25/03/2014 |
JOARJA 98 SL | Administrador Solidario | 13/07/2012 | 18/03/2014 |
JOARJA 98 SL | Administrador Unico | 09/07/2010 | 13/07/2012 |
VINCULACIONES DE SKLYARSKA IVANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SKLYARSKA IVANNA
Empresa: ODRIPLUS SL
Administrador Solidario
- Sklyarska Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24787 , F 210, S 8, H M 392818, I/A 6 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Empresa: JOARJA 98 SL
Administrador Solidario
- Sklyarska Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12997 , F 153, S 8, H M 209585, I/A 9 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: JOARJA 98 SL
Administrador Solidario
- Didun Roman
- Sklyarska Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12997 , F 152, S 8, H M 209585, I/A 7 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
Empresa: JOARJA 98 SL
Administrador Unico
- Sklyarska Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12997 , F 152, S 8, H M 209585, I/A 7 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
Empresa: ODRIPLUS SL
Administrador Solidario
- Sklyarska Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24787 , F 209, S 8, H M 392818, I/A 5 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Empresa: JOARJA 98 SL
Administrador Unico
- Sklyarska Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12997 , F 152, S 8, H M 209585, I/A 6 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Información de SKLYARSKA IVANNA
Mostramos los datos de SKLYARSKA IVANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SKLYARSKA IVANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos