SKAMAGKIS CHRISTOS
Informe ejecutivo de SKAMAGKIS CHRISTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SKAMAGKIS CHRISTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AL DAHRA EUROPE SRL | Apoderado | 15/03/2021 | |
AL DAHRA AGRICULTURE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE SKAMAGKIS CHRISTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SKAMAGKIS CHRISTOS
Empresa: AL DAHRA EUROPE SRL
Apoderado
- Gaset Vilaro Jordi
- Skamagkis Christos
- Tribo Escriba Felip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 224, S 8, H L 31103, I/A 7 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-25
Empresa: AL DAHRA EUROPE SRL
Apoderado Mancomunado
- Ezzitouni Jeboure Abdolghani
- Skamagkis Christos
- Tribo Escriba Felip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 183, S 8, H L 31103, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-25
Empresa: AL DAHRA AGRICULTURE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Skamagkis Christos
- Tribo Escriba Felip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 70, S 8, H L 26763, I/A 12 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-25
Empresa: AL DAHRA EUROPE SRL
Apoderado Mancomunado
- Ezzitouni Jeboure Abdolghani
- Skamagkis Christos
- Tribo Escriba Felip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 182, S 8, H L 31103, I/A 4 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-25
Información de SKAMAGKIS CHRISTOS
Mostramos los datos de SKAMAGKIS CHRISTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SKAMAGKIS CHRISTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos