SJOBERG BO LENNART
Informe ejecutivo de SJOBERG BO LENNART
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SJOBERG BO LENNART
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMEGA ACCOUNTING SL | Administrador Unico | 09/12/2022 |
VINCULACIONES DE SJOBERG BO LENNART
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SJOBERG BO LENNART
Empresa: OMEGA ACCOUNTING SL
Administrador Unico
- Sjoberg Bo Lennart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6255, L 5163, F 66, S 8, H MA170816, I/A 1 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-29
Empresa: DELTA ADVISERS SL
Liquidador
- Sjoberg Bo Lennart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362, L 2274, F 5, S 8, H MA 64820, I/A 4 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: DELTA ADVISERS SL
Administrador Unico
- Sjoberg Bo Lennart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362, L 2274, F 5, S 8, H MA 64820, I/A 4 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: DELTA ADVISERS SL
Administrador Unico
- Sjoberg Bo Lennart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362, L 2274, F 4, S 8, H MA 64820, I/A 3 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-29
Empresa: DELTA ADVISERS SL
Administrador Solidario
- Sjoberg Annelie Margareta
- Sjoberg Bo Lennart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362, L 2274, F 4, S 8, H MA 64820, I/A 3 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-29
Información de SJOBERG BO LENNART
Mostramos los datos de SJOBERG BO LENNART que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SJOBERG BO LENNART, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos