SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS DE ZAFRA SA | Administrador Unico | 07/01/2010 | 19/12/2019 |
HOTEL LAS ERAS SL | Administrador Unico | 11/11/2011 |
VINCULACIONES DE SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA
Empresa: HOTEL LAS ERAS SL
Administrador Unico
- Sixte Muñoz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 170, S 8, H BA 10611, I/A 6 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-06
Empresa: CASAS DE ZAFRA SA
Administrador Unico
- Sixte Muñoz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 32, S 8, H BA 10493, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-06
Información de SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIXTE MUÑOZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos