SIRER FUSTER LLUCIA
Informe ejecutivo de SIRER FUSTER LLUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIRER FUSTER LLUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL DIAMANT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/04/2015 | |
HOTEL DIAMANT SL | Consejero | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE SIRER FUSTER LLUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIRER FUSTER LLUCIA
Empresa: HOTEL DIAMANT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Consejero
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 148, S 8, H PM 10183, I/A 15 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-07
Empresa: HOTEL DIAMANT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonia Sirer Carrio
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Fuster Llucia
Consejero
- Antonia Sirer Carrio
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 148, S 8, H PM 10183, I/A 15 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-07
Empresa: HOTEL DIAMANT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonia Sirer Carrio
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Fuster Llucia
Consejero
- Antonia Sirer Carrio
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 146, S 8, H PM 10183, I/A 14 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-07
Empresa: HOTEL DIAMANT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Consejero
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 146, S 8, H PM 10183, I/A 14 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-07
Empresa: HOTEL DIAMANT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Consejero
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 146, S 8, H PM 10183, I/A 13 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Empresa: HOTEL DIAMANT SL
Consejero
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Ferrer Esteva Miguel
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
- Sirer Fuster Llucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 146, S 8, H PM 10183, I/A 13 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Empresa: HOTEL DIAMANT SA
Consejero
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Sirer Carrio Juana Maria
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 123, S 8, H PM 8350, I/A 17 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-07
Empresa: INTU SL
Consejero
- Dominguez Sirer Maria Angeles
- Ferrer Esteva Miguel
- Sirer Fuster Llucia
Presidente
Secretario
- Sirer Fuster Llucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 84, S 8, H PM 10183, I/A 11 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-07
Información de SIRER FUSTER LLUCIA
Mostramos los datos de SIRER FUSTER LLUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIRER FUSTER LLUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos