SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA
Informe ejecutivo de SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VR ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2017 | 24/11/2020 |
VR ESPAÑA SA | Consejero | 22/11/2016 | 29/05/2020 |
VINCULACIONES DE SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA
Empresa: VR ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rial Comesaña Gerardo
- Sippel Regina Theresia Margaretha
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 52, S 8, H GC 6939, I/A 36 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-35
Empresa: VR ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Callow David Frank
- Sippel Regina Theresia Margaretha
- Thomas Dean
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 189, S 8, H GC 6939, I/A 33 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-35
Empresa: VR ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elmroth Klas-arne
- Rial Comesaña Gerardo
- Sippel Regina Theresia Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 169, S 8, H GC 6939, I/A 29 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-35
Empresa: VR ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Callow David Frank
- Elmroth Klas
- Sippel Regina Theresia Margaretha
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 169, S 8, H GC 6939, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-35
Información de SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA
Mostramos los datos de SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIPPEL REGINA THERESIA MARGARETHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos