SIPONE PAOLO
Informe ejecutivo de SIPONE PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIPONE PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PURPLESTAR SIPA SL | Socio Unico | 13/11/2018 | |
PURPLESTAR SIPA SL | Administrador Unico | 13/11/2018 | |
GAMSHY PROVIDER SL | Administrador Unico | 09/11/2018 |
VINCULACIONES DE SIPONE PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIPONE PAOLO
Empresa: C B GIOCO 8888 SL
Administrador Unico
- Sipone Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 49, S 8, H TF 55023, I/A 8 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: C B GIOCO 8888 SL
Administrador Unico
- Sipone Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 49, S 8, H TF 55023, I/A 7 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
Empresa: PURPLESTAR SIPA SL
Administrador Unico
- Sipone Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3595 , F 72, S 8, H TF 61824, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-38
Empresa: PURPLESTAR SIPA SL
Socio Único
- Sipone Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3595 , F 72, S 8, H TF 61824, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-38
Empresa: GAMSHY PROVIDER SL
Administrador Unico
- Sipone Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3595 , F 32, S 8, H TF 61812, I/A 1 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-38
Información de SIPONE PAOLO
Mostramos los datos de SIPONE PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIPONE PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos