SINTES GOMILA MARIA
Informe ejecutivo de SINTES GOMILA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SINTES GOMILA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO MITJAN LLOC SL | Consejero Delegado Mancomunado | 01/06/2016 | |
ESTACION DE SERVICIO MITJAN LLOC SL | Consejero | 01/06/2016 |
VINCULACIONES DE SINTES GOMILA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SINTES GOMILA MARIA
Empresa: A ROSELLO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Sintes Gomila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 190, S 8, H IM 6511, I/A 6 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-07
Empresa: A ROSELLO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Sintes Gomila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 185, S 8, H IM 6511, I/A 1 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-07
Empresa: A ROSELLO MARTINEZ SL
Socio Único
- Sintes Gomila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 185, S 8, H IM 6511, I/A 1 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-07
Empresa: ESTACION DE SERVICIO MITJAN LLOC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sintes Gomila Maria
Consejero
- Sintes Gomila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 31, S 8, H IM 605, I/A 4 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-07
Empresa: ESTACION SERVICIO ALAYOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Sales Sebastian
- Rosello Martinez Antonio
- Sintes Gomila Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 163, S 8, H IM 372, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Empresa: ESTACION SERVICIO ALAYOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Sales Sebastian
- Rosello Martinez Antonio
- Sintes Gomila Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 162, S 8, H IM 372, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-07
Información de SINTES GOMILA MARIA
Mostramos los datos de SINTES GOMILA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SINTES GOMILA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos