SINGH DHANWANT
Informe ejecutivo de SINGH DHANWANT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SINGH DHANWANT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRADFORD & STANLEY SL | Socio Unico | 29/01/2014 | 03/06/2015 |
BRADFORD & STANLEY SL | Administrador Unico | 29/01/2014 | 03/06/2015 |
GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE SL | Socio Unico | 14/01/2014 | 24/11/2014 |
WORLD MERCANTILE EUROPA SL | Socio Unico | 28/01/2014 | 20/11/2014 |
VINCULACIONES DE SINGH DHANWANT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SINGH DHANWANT
Empresa: BRADFORD & STANLEY SL
Administrador Unico
- Singh Dhanwant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30447 , F 25, S 8, H M 547924, I/A 4 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Empresa: BRADFORD & STANLEY SL
Administrador Unico
- Singh Dhanwant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30447 , F 23, S 8, H M 547924, I/A 2 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: BRADFORD & STANLEY SL
Nuevo Socio Único
- Singh Dhanwant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30447 , F 23, S 8, H M 547924, I/A 2 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: WORLD MERCANTILE EUROPA SL
Nuevo Socio Único
- Singh Dhanwant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31085 , F 12, S 8, H M 559456, I/A 2 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE SL
Nuevo Socio Único
- Singh Dhanwant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30959 , F 87, S 8, H M 557275, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Información de SINGH DHANWANT
Mostramos los datos de SINGH DHANWANT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SINGH DHANWANT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos