SINGH AMANDEEP
Informe ejecutivo de SINGH AMANDEEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SINGH AMANDEEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOG LOUNGE SL | Administrador Solidario | 22/05/2024 | |
GURDEEP K PRO SL | Socio Unico | 31/01/2024 | |
GURDEEP K PRO SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
ADS VIRKS SL | Administrador Solidario | 27/12/2022 | |
CORIANDER FOOD SL | Administrador Solidario | 18/11/2021 | |
VIRK PIKHIKA SL | Administrador Solidario | 18/12/2020 | |
CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA | Apoderado Solidario | 18/01/2012 | |
MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA | Apoderado Solidario | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE SINGH AMANDEEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SINGH AMANDEEP
Empresa: FOG LOUNGE SL
Administrador Solidario
- Singh Amandeep
- Singh Dilbag
- Singh Sikander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182016, I/A 1 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-29
Empresa: GURDEEP K PRO SL
Administrador Unico
- Singh Amandeep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 89, S 8, H T 61500, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-43
Empresa: GURDEEP K PRO SL
Socio Único
- Singh Amandeep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 89, S 8, H T 61500, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-43
Empresa: ADS VIRKS SL
Administrador Solidario
- Singh Amandeep
- Singh Sikander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265, L 5173, F 39, S 8, H MA171209, I/A 1 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-29
Empresa: CORIANDER FOOD SL
Administrador Solidario
- Singh Amandeep
- Singh Dilbag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6092, L 4999, F 205, S 8, H MA163891, I/A 1 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-29
Empresa: VIRK PIKHIKA SL
Administrador Solidario
- Singh Amandeep
- Singh Dilbag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5993, L 4900, F 43, S 8, H MA158440, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-29
Empresa: LAKHVINDER SINGH RANDHAWA SL
Administrador Unico
- Singh Amandeep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 98, S 8, H T 43471, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
Empresa: MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA
Apoderado Solidario
- Ahmed Imtiaz
- ALTA VELOCIDAD TRADING COMPANY SL
- Aslam Muhammad
- Bajwa Asif Mehmood
- Bielcikova Petra
- Calderon Gutierrez Elena
- El Harim Uoafae
- El Wekil Manar Abdelhafez Mahmoud
- GLOBAL AAN ORIENTAL SL
- Hamza Nadia Boukhezar Nee
- Hussain Syed Waseem
- Jdibou Ahmed
- Maqbool Malik Zahid
- Maqsood Naveela
- Marin Tamayo Juan Gabriel
- MULTISERVICIOS KATY TATY SL
- PINYMAS PARA TECNOLOGIAS SL
- Pinzon Taborda Cesar Augusto
- Rabhi Lakbir
- Ramos Blas Alexander Froilan
- Shoaib Amir
- Singh Amandeep
- Tabango Ruiz Luis Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4758, L 3666, F 65, S 8, H MA 79372, I/A 170 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-29
Empresa: CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA
Apoderado Solidario
- Ahmed Imtiaz
- Alarcon Almeida Celso Miguel
- Aslam Muhammad
- Bajwa Asif Mehmood
- Bielcikova Petra
- El Kamouni Mohamed
- GLOBAL AAN ORIENTAL SL
- Hamza Nadia Boukhezar Nee
- Hernandez Jimenez Athila Viviana
- Hussain Syed Waseem
- LIDIA ASG SL
- Lopez Bolado Eduardo
- Maqsood Naveela
- Nuñez Rosa Jorge Armando
- PINYMAS PARA TECNOLOGIAS SL
- Pinzon Taborda Cesar Augusto
- Ramos Blas Alexander Froilan
- Shoaib Amir
- Singh Amandeep
- Tabango Ruiz Luis Ramiro
- Ziani Hicham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4634, L 3542, F 63, S 8, H MA 2169, I/A 247 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-29
Empresa: LAKHVINDER SINGH RANDHAWA SL
Administrador Unico
- Singh Amandeep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 96, S 8, H T 43471, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Información de SINGH AMANDEEP
Mostramos los datos de SINGH AMANDEEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SINGH AMANDEEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos