SIMONIS YVES GEORGES JEAN
Informe ejecutivo de SIMONIS YVES GEORGES JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMONIS YVES GEORGES JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILIAS Y REDA SL | Socio Unico | 29/05/2018 | |
ILIAS Y REDA SL | Administrador Unico | 29/05/2018 | |
CHRISTIANE LEVANTE 2013 SL | Administrador Unico | 28/04/2016 | |
CHRISTIANE LEVANTE 2013 SL | Socio Unico | 28/04/2016 | |
CHRISTIANE LEVANTE 2013 SL | Apoderado | 30/10/2014 | |
DARIO GYM 2011 SL | Socio Unico | 24/02/2011 | |
DARIO GYM 2011 SL | Administrador Unico | 24/02/2011 |
VINCULACIONES DE SIMONIS YVES GEORGES JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMONIS YVES GEORGES JEAN
Empresa: ILIAS Y REDA SL
Administrador Unico
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4130 , F 113, S 8, H A 160390, I/A 1 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-03
Empresa: ILIAS Y REDA SL
Socio Único
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4130 , F 113, S 8, H A 160390, I/A 1 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-03
Empresa: CHRISTIANE LEVANTE 2013 SL
Nuevo Socio Único
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 167, S 8, H A 133753, I/A 4 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-03
Empresa: CHRISTIANE LEVANTE 2013 SL
Administrador Unico
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 166, S 8, H A 133753, I/A 3 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-03
Empresa: CHRISTIANE LEVANTE 2013 SL
Apoderado
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 166, S 8, H A 133753, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-03
Empresa: DARIO GYM 2011 SL
Administrador Unico
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3508 , F 90, S 8, H A 124438, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-03
Empresa: DARIO GYM 2011 SL
Socio Único
- Simonis Yves Georges Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3508 , F 90, S 8, H A 124438, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-03
Información de SIMONIS YVES GEORGES JEAN
Mostramos los datos de SIMONIS YVES GEORGES JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMONIS YVES GEORGES JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos