SIMONET GELABERT JOSEP
Informe ejecutivo de SIMONET GELABERT JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMONET GELABERT JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONEPASI SL | Administrador Solidario | 16/09/2024 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET SL | Administrador Solidario | 17/07/2024 | |
SONEPASI SL | Apoderado Solidario | 24/02/2023 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET SL | Apoderado Solidario | 22/04/2022 |
VINCULACIONES DE SIMONET GELABERT JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMONET GELABERT JOSEP
Empresa: SONEPASI SL
Administrador Solidario
- Simonet Gelabert Josep
- Simonet Gelabert Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 6422, I/A 5 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-07
Administrador Solidario
- Simonet Gelabert Josep
- Simonet Gelabert Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 8326, I/A 7 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-07
Empresa: SONEPASI SL
Apoderado Solidario
- Simonet Gelabert Jaume
- Simonet Gelabert Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 54, S 8, H PM 6422, I/A 4 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-07
Apoderado Solidario
- Simonet Gelabert Jaime
- Simonet Gelabert Josep
- Simonet Gelabert Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 57, S 8, H PM 8326, I/A 6 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-07
Información de SIMONET GELABERT JOSEP
Mostramos los datos de SIMONET GELABERT JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMONET GELABERT JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos