SIMON MURGA JAVIER
Informe ejecutivo de SIMON MURGA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMON MURGA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARELLI ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 03/03/2016 | 26/04/2022 |
MAGNETI MARELLI IBERICA SA | Apoderado | 02/08/2012 | 01/08/2016 |
MARELLI ESPAÑA SA | Apoderado | 29/07/2016 |
VINCULACIONES DE SIMON MURGA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON MURGA JAVIER
Empresa: MARELLI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albarracin Boronat Anna
- Aymeric Laurent Hommel
- Aymeric Laurent Hommel
- Aymeric Laurent Hommel
- Aymeric Laurent Hommel
- Gabriel Morera Juan
- Guerra Fernandez Alejandro
- Guerra Fernandez Alejandro
- Hosta Rovira Eugenio
- Hosta Rovira Eugenio
- Hosta Rovira Eugenio
- Hosta Rovira Eugenio
- Iturbe Abril Paula
- Iturbe Abril Paula
- Iturbe Abril Paula
- Iturbe Abril Paula
- Jimenez Pau Alejandro
- Juan Gabriel Morera
- Labajos Gomez Juan Carlos
- Matteo Fontanella
- Miro Escribas Joan
- Prat Ubeda Rossend
- Ramiro Atalaya Sotero
- Renzo Argentin
- Soler Ortega Albert
- Soler Ortega Albert
- Stefano Nerbolino
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 188, S 8, H B 5260, I/A 192 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Empresa: MAGNETI MARELLI IBERICA SA
Apoderado
- Simon Murga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 19, S 8, H B 319257, I/A 237 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-08
Empresa: MAGNETI MARELLI ESPAÑA SA
Apoderado
- Simon Murga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45258 , F 33, S 8, H B 5260, I/A 147 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Empresa: MAGNETI MARELLI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Escura Seres Fernando
- Gianpaolo Luigi Accossato
- Hosta Rovira Eugenio
- Mauro Botteri
- Simon Murga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 221, S 8, H B 5260, I/A 138 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
Empresa: MAGNETI MARELLI IBERICA SA
Apoderado
- Simon Murga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 17, S 8, H B 319257, I/A 230 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Información de SIMON MURGA JAVIER
Mostramos los datos de SIMON MURGA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON MURGA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos