SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL
Informe ejecutivo de SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMAR CONSULTORIA Y GESTION SL | Administrador Unico | 07/05/2024 | |
BLOSSOM HOME DESIGN SL | Apoderado Solidario | 12/06/2023 | |
BLOSSOM HOME DESIGN SL | Administrador Mancomunado | 08/06/2023 | |
OPTIMATE GLOBAL SERVICES 20 SL | Socio Unico | 04/06/2020 | |
OPTIMATE GLOBAL SERVICES 20 SL | Administrador Unico | 04/06/2020 | |
NICEBODY SL | Socio Unico | 22/01/2016 | |
NICEBODY SL | Administrador Unico | 22/01/2016 |
VINCULACIONES DE SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL
Empresa: SIMAR CONSULTORIA Y GESTION SL
Administrador Unico
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46886 , F 97, S 8, H M 822917, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: BLOSSOM HOME DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Rubio Martinez David
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45273 , F 191, S 8, H M 796422, I/A 2 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: BLOSSOM HOME DESIGN SL
Administrador Mancomunado
- Rubio Martinez David
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45273 , F 189, S 8, H M 796422, I/A 1 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
Empresa: OPTIMATE GLOBAL SERVICES 20 SL
Administrador Unico
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40566 , F 80, S 8, H M 719993, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: OPTIMATE GLOBAL SERVICES 20 SL
Socio Único
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40566 , F 80, S 8, H M 719993, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: NICEBODY SL
Administrador Unico
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 135, S 8, H M 616976, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Empresa: NICEBODY SL
Socio Único
- Simon Domingo Jorge Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 135, S 8, H M 616976, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Información de SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL
Mostramos los datos de SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON DOMINGO JORGE CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos