SIMON COLORADO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de SIMON COLORADO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMON COLORADO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES IZQUIERDO SIMON. SL | Administrador Unico | 16/02/2021 | |
DISTRIBUCIONES IZQUIERDO SIMON. SL | Apoderado | 19/07/2018 | |
JAICSA TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
JAICSA TRANSPORTES SL | Apoderado | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE SIMON COLORADO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON COLORADO MARIA VICTORIA
Empresa: DISTRIBUCIONES IZQUIERDO SIMON. SL
Administrador Unico
- Simon Colorado Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 123, S 8, H CR 29737, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-13
Empresa: DISTRIBUCIONES IZQUIERDO SIMON. SL
Apoderado
- Simon Colorado Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 123, S 8, H CR 29737, I/A 2 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-13
Empresa: JAICSA TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Simon Colorado Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 137, S 8, H CR 4924, I/A 7 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-13
Empresa: JAICSA TRANSPORTES SL
Apoderado
- Simon Colorado Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 124, S 8, H CR 4924, I/A 4 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-13
Información de SIMON COLORADO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de SIMON COLORADO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON COLORADO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos